用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
中国房地产网
2023-05-12 10:16
5月11日晚,“20奥园01”发布《奥园集团有限公司关于公司董事长、董事、监事发生变动》的公告。公告显示,2023年3月29日的《奥园集团有限公司股东会决定》同意撤销董事会,免去郭梓文、郭梓宁、陈志斌公司董事职务;同意免去郭梓宁董事长、郭梓文副董事长职务,任命林显团为公司执行董事,任期三年,任期届满,可连选连任;同意免去艾小龙监事职务,选举何国平担任公司监事,任期三年,任期届满,可连选连任。
1979年出生的林显团在2001年1月加入奥园集团有限公司(以下简称“奥园集团”),先后担任信息技术中心高级经理、总监等职务。现任执行董事、经理,为该公司法定代表人。何国平于2011年12月入职,先后担任人力行政部副经理、经理等职务。现为该公司监事。
根据工商登记信息,早在2022年8月,奥园集团的法人就由郭梓宁变更为了林显团。
奥园集团在公告中表示,此次董事长、董事、监事变更属于公司正常人事变动,对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响,
一位知情人士表示,奥园集团的人员变动对上市公司——中国奥园没有影响,中国奥园的管理团队均在正常履职中,各项经营正常稳健,目前正全力推进境内外债务重组,按照港交所指引积极配合复牌工作。
据了解,除了郭梓宁因到退休年龄于4月份辞任执行董事、副主席、行政总裁外,目前中国奥园的核心管理团队并无太大变动,郭梓文依然执掌大局。(曾冬梅)
未经授权不得转载
新闻推荐
Copyright2018-2020 CREBZFB 版权所有
京ICP备17051690号-1
京公安备:11010502039233号
违法和不良信息举报电话:010-85767558
热门评论